Hanes ariannol GEORGIA'S CHILDREN OF THE WORLD

Rhif yr elusen: 1155967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £47.28k £44.06k £39.16k £56.04k £133.18k
Cyfanswm gwariant £26.66k £37.28k £27.32k £34.01k £131.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A