Ymddiriedolwyr THE POLISH COMMUNITY SCHOOL PORTSMOUTH

Rhif yr elusen: 1159555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Grzegorz Kopacz Ymddiriedolwr 23 March 2024
Dim ar gofnod
Aleksandra Kotas Ymddiriedolwr 23 March 2024
Dim ar gofnod
Agnieszka Michalska Ymddiriedolwr 01 August 2023
Dim ar gofnod
Wioletta Agnieszka Bijak Ymddiriedolwr 08 June 2023
Dim ar gofnod
Urszula Broadway Ymddiriedolwr 12 December 2022
Dim ar gofnod
JACEK KOPECKY Ymddiriedolwr 03 November 2018
Dim ar gofnod