Hanes ariannol SHANTHI VIHARA AND MEDITATION CENTRE

Rhif yr elusen: 1158024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £38.76k £25.80k £27.12k £27.26k £33.14k
Cyfanswm gwariant £25.06k £22.13k £12.04k £14.70k £29.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A