Hanes ariannol UDAY RURAL EDUCATION PROGRAM

Rhif yr elusen: 1157208
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £220 £0 £1.40k £0 £0
Cyfanswm gwariant £30 £1.44k £64 £60 £58
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A