Hanes ariannol THE WENDOVER PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1157324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £59.14k £60.40k £59.92k £63.22k £81.00k
Cyfanswm gwariant £62.03k £58.86k £62.17k £64.33k £74.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £44.19k £44.05k £38.96k £47.39k £55.15k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £200 N/A