Ymddiriedolwyr THE NAILSWORTH YOUTH AND COMMUNITY ENTERPRISE
Rhif yr elusen: 1161113

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN LEE DUCKWORTH | Cadeirydd | 25 May 2016 |
|
|
||||
Luke Alexander Stewart | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
Clifford John Jordan | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Claudia Zoe Peregrina Weston | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
David Anthony Parker | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Mark John Peer | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||
Tracy Shipp | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
||||
Pam Brown | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
||||
Christopher Iain McIvor | Ymddiriedolwr | 02 March 2016 |
|
|
||||
FERN FRANCES BRATBY | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
|
||||
FREDERICK ROBERT ASHWORTH | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
|
||||
THOMAS LESLIE HAINES MBE | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.