ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICHOLAS BLUNDELLSANDS
Rhif yr elusen: 1158819
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Blundell | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
David Phillips | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Peter Warren | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Helen Pennington | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Derek John Parkinson | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Rev Elizabeth Anne Anderson | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
GILLIAN ENSTONE | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH ANN SINKER | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
STEPHEN FRANK GREEN | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR PETER WILLIAM JAMES BATEY | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Glenda Grace Cain | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Rachael Doyle | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Leslie Anne Utley | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
ANNE MARJORIE DOBIE BA HONS | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.