ymddiriedolwyr MANASAMITRA LIMITED
Rhif yr elusen: 1158681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNA BOWMAN | Cadeirydd | 14 August 2015 |
|
|
||||
Duncan Leary | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Sneha Manohar | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Hema Padmanabhan | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
Krishna Padmanabhan | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
Dr SRINIVASAN NAGARAJAN DOCTOR | Ymddiriedolwr | 30 December 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.