Hanes ariannol SEAFORD DOWN'S SYNDROME AND SPECIAL NEEDS SUPPORT GROUP

Rhif yr elusen: 1158693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.63k £28.73k £4.49k £10.34k £13.45k
Cyfanswm gwariant £28.52k £4.54k £8.91k £30.57k £28.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A