ymddiriedolwyr Chester Community Orchestra
Rhif yr elusen: 1161941
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONY STANLEY MA MBA | Cadeirydd | 21 February 2015 |
|
|
||||
Wendy Patricia Brennan | Ymddiriedolwr | 18 August 2022 |
|
|
||||
Deborah Roberts | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
iris weaver B.Ed | Ymddiriedolwr | 02 May 2020 |
|
|
||||
Rev John Richard Landon | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
Pauline Sanderson Oultram | Ymddiriedolwr | 11 March 2017 |
|
|
||||
Fiona Ward | Ymddiriedolwr | 11 March 2017 |
|
|
||||
P A TOFT | Ymddiriedolwr | 21 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.