Ymddiriedolwyr BEAT THE COLD
Rhif yr elusen: 1159027

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESLEY BENTLEY | Cadeirydd | 11 January 1998 |
|
|
||||
Stuart James Allen | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Andrew George Wilshaw | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Kathryn Margaret Wileman | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Graham Harold Stow | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
MICHAELA FYSON | Ymddiriedolwr | 08 November 2010 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.