Hanes ariannol GENESIS CARE (NW) LTD
Rhif yr elusen: 1162661
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.99k | £92.30k | £63.27k | £123.59k | £112.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £109.91k | £106.83k | £65.64k | £112.08k | £107.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £17.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £630 | N/A | £21.60k | £24.34k | £6.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.