ymddiriedolwyr ST PAULS CHURCH WORCESTER
Rhif yr elusen: 1159042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorothy Ann Burnett | Cadeirydd | 24 March 2022 |
|
|
||||
John Micah | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Rhian Anstey | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Doreen Porter | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
LINDEN JOHN BURNETT | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Christopher Stacey | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.