Hanes ariannol THE RACHEL BAKER MEMORIAL CHARITY

Rhif yr elusen: 1162913
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022
Cyfanswm Incwm Gros £20.87k £16.89k £13.88k £83 £0
Cyfanswm gwariant £229.75k £217.86k £304.98k £175.85k £279.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A