Hanes ariannol DARUL ELM COMMUNITY CENTRE LTD

Rhif yr elusen: 1160892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.39k £27.65k £25.31k £44.97k £256.83k
Cyfanswm gwariant £32.43k £47.60k £26.22k £46.66k £78.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A