Hanes ariannol BEDFORD GOSPEL HALL TRUST

Rhif yr elusen: 1159076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £146.26k £52.35k £50.39k £38.42k £21.15k
Cyfanswm gwariant £75.77k £79.47k £51.01k £68.82k £73.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A