Ymddiriedolwyr SANDFORD ROAD GOSPEL HALL TRUST

Rhif yr elusen: 1159242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Hugh David McCreadie Ymddiriedolwr 30 September 2023
Dim ar gofnod
Garry Hughes Ymddiriedolwr 06 August 2022
Dim ar gofnod
Michael Smith Ymddiriedolwr 08 January 2019
Dim ar gofnod
DARRYL JOHN PATERSON Ymddiriedolwr 30 December 2010
Dim ar gofnod
MR JOSEPH MALLINSON Ymddiriedolwr 24 August 2004
Dim ar gofnod