Ymddiriedolwyr THE GOSPORT SHED
Rhif yr elusen: 1159661

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Harry Ansell | Cadeirydd | 12 December 2022 |
|
|
||||
Maurice Pickles | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Julian Yeardley | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Robert Lewis Day | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Julian Andrew Rees | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Paul Stephen Millard | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
David Miles | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
Ian Bainbridge | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
||||
BILL WILLETTS | Ymddiriedolwr | 15 July 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.