Ymddiriedolwyr THE SILVERS' WORKSHOP
Rhif yr elusen: 1159283

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Fowler | Cadeirydd | 26 January 2018 |
|
|
||||
Wilfrid Daniel Owen Mayes | Ymddiriedolwr | 27 October 2024 |
|
|
||||
Edward Charles Burden | Ymddiriedolwr | 27 October 2024 |
|
|
||||
Stuart James Freebody | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Robert Wilson Whittle | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Peter Dewsnap | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|
||||
ANTHONY SMITH-CRALLAN | Ymddiriedolwr | 14 January 2017 |
|
|||||
David Catton | Ymddiriedolwr | 29 January 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.