Ymddiriedolwyr FRIENDS OF GREENHILL LIBRARY
Rhif yr elusen: 1158656

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clive Thomas Opie | Cadeirydd | 02 October 2024 |
|
|
||||
Angela Elaine Fry | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
Michael Gormanly | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Belinda Stone | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Lynne Raven | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Dawn Davis | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Lyndon Henard | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Michael Corbishley | Ymddiriedolwr | 11 August 2021 |
|
|
||||
Kirsty Jane Atkin | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Janet Crowther | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|
||||
Ann Hartley | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|
||||
Wendy Vivian Crookes | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.