Hanes ariannol THE SMILE OF ARRAN TRUST

Rhif yr elusen: 1161262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/05/2020 01/05/2021 01/05/2022 01/05/2023 01/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.33k £17.32k £11.16k £12.72k £10.89k
Cyfanswm gwariant £31.54k £16.95k £16.95k £10.22k £9.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A