Ymddiriedolwyr NOTTINGHAM CITY OF LITERATURE
Rhif yr elusen: 1161161
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Lynda Pratt | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|
||||
Kerry Featherstone | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Dan Baxter | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Jacob Hall | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Linda Mary Woodings | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Amy Bere | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Trevor John Wright | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Emily Charlotte York | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|
||||
Claire Bale | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|
||||
Barbara Cathcart | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Patrick Francis Limb QC | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.