Hanes ariannol THE COACH HOUSE THEATRE (MALVERN) LTD

Rhif yr elusen: 1169603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.61k £24.57k £21.99k £26.26k £21.08k
Cyfanswm gwariant £12.88k £13.73k £25.07k £32.61k £20.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £7.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £23.60k £2.67k N/A £7.00k