ymddiriedolwyr THE GLOBE CHURCH
Rhif yr elusen: 1160195
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Davis | Ymddiriedolwr | 05 February 2023 |
|
|
||||
James David Docherty | Ymddiriedolwr | 05 February 2023 |
|
|
||||
Myung Sohn | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Jonathan Miller | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
Stephen Fletcher | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
||||
JONATHAN ALLCOCK | Ymddiriedolwr | 25 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.