ymddiriedolwyr SPECTRUM CARE, RESOURCES AND EDUCATION IN AUTISM MANAGEMENT
Rhif yr elusen: 1163311
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Francis Clair Boteler | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Katharine Laing | Ymddiriedolwr | 14 January 2016 |
|
|
||||
The Honourable Leopold Harold Hamar John Amery | Ymddiriedolwr | 28 August 2015 |
|
|
||||
Christopher de Bellaigue | Ymddiriedolwr | 26 August 2015 |
|
|
||||
LOUISE JANE STOTEN | Ymddiriedolwr | 13 November 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.