ymddiriedolwyr COMMUNITY HALL OF YARMOUTH AND DISTRICT
Rhif yr elusen: 1161047
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Evans | Cadeirydd | 22 March 2018 |
|
|
||||
Dr Jean Margaret G-Owen | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Maureen Crowder | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
June Marion Ring | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Michael Morton Harrison | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Bryony Owen | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
Kevin Michael Shaw | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
|
||||
Janet Mary Macfarlane Harding | Ymddiriedolwr | 09 April 2015 |
|
|
||||
JOHN MILES OLDERSHAW BDS | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.