Hanes ariannol SOWERBY BRIDGE SPIRITUALIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1160051
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £23.84k £20.11k £20.97k £24.96k £27.24k
Cyfanswm gwariant £16.99k £39.48k £19.41k £15.99k £27.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A