Ymddiriedolwyr DURHAM SPIRITUALIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1160068

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALERIE PATTISON | Cadeirydd | 01 April 1996 |
|
|
||||
James Hindmarch | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Ailsa Rosemary Oliver | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Wendy Anne Forbes | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Jane Johnson | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
GRACE LYNN | Ymddiriedolwr | 01 April 2003 |
|
|
||||
MARGARET PETCH | Ymddiriedolwr | 01 April 2002 |
|
|
||||
JOHN PATTISON | Ymddiriedolwr | 01 April 1996 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.