Ymddiriedolwyr VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION-UK
Rhif yr elusen: 1162186

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Con Van Dao | Cadeirydd | 15 August 2013 |
|
|
||||
VINH HUU TRAN | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
NGUYEN TUAN BUI | Ymddiriedolwr | 17 February 2019 |
|
|
||||
QUYNH NU TO TON | Ymddiriedolwr | 17 February 2019 |
|
|
||||
HUNG THANH TANG | Ymddiriedolwr | 09 January 2017 |
|
|
||||
HONG CAM NGUYEN | Ymddiriedolwr | 15 June 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.