Hanes ariannol YOU AND ME PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1161960
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £91.30k £71.65k £79.36k £102.09k £109.00k
Cyfanswm gwariant £81.72k £67.72k £74.21k £86.36k £104.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £64.41k £79.22k £87.16k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £74.62k £13.04k £899 N/A N/A