Hanes ariannol MAJOR STEPS CHILDCARE
Rhif yr elusen: 1163764
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £284.83k | £309.58k | £309.58k | £332.99k | £347.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £274.58k | £266.13k | £266.13k | £322.71k | £334.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £162.48k | N/A | £154.59k | £192.49k | £198.53k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £13.91k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.