Ymddiriedolwyr TORPENHOW VILLAGE HALL COMMITTEE
Rhif yr elusen: 1162826

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacques Hankin | Cadeirydd | 07 December 2021 |
|
|
||||
Eve Davies | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
John Platt | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Julie Ann Maxwell | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Hilary Margaret Hankin | Ymddiriedolwr | 09 February 2018 |
|
|
||||
GEOFFREY ARMER | Ymddiriedolwr | 09 February 2018 |
|
|
||||
Tara Melissa Walker-Rose | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
Elizabeth MAY | Ymddiriedolwr | 08 April 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.