ymddiriedolwyr WORLD SPINE CARE EUROPE
Rhif yr elusen: 1167251
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR ADAM WILKEY DC MSC | Cadeirydd | 20 May 2016 |
|
|
||||
Dr Alberto Zerbi | Ymddiriedolwr | 09 January 2017 |
|
|
||||
Dr Christian Roland Etter | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
||||
Adam Quesne | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
|
||||
Arno Amfort Ahornegger | Ymddiriedolwr | 10 July 2016 |
|
|
||||
Dr SCOTT HALDEMAN DC MD PHD | Ymddiriedolwr | 20 May 2016 |
|
|
||||
Dr MARGARETA NORDIN MED SCI. | Ymddiriedolwr | 20 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.