Ymddiriedolwyr IWADE @ THE BARN
Rhif yr elusen: 1163386

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES HUNT | Cadeirydd | 02 September 2015 |
|
|
||||
Susan Helen Wall | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Leslie John Bailey | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
John Richard Pearce | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Susan Rivers-Simpson | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Richards | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|
||||
Jessica Helen McMahon | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Kelvin James Rivers-Simpson | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Ronald George Francis | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Rynn Aubrey Kemp | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.