Hanes ariannol NORTH MANCHESTER TALKING NEWSPAPER

Rhif yr elusen: 506437
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1214 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £328 £7 £2 £10 £16
Cyfanswm gwariant £298 £13.01k £429 £318 £439
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A