Hanes ariannol LIVING BEHIND THE MASK

Rhif yr elusen: 1163052
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/03/2016 04/03/2017 04/03/2018 04/03/2019 04/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £10.62k £0 £226 £0 £0
Cyfanswm gwariant £9.21k £0 £223 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A