Ymddiriedolwyr STAFFORD SPIRITUALIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1162251

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAWN TURNER | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
KATHRYN DONE | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Rita Knight | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
robert haynes | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Tony Sheehan | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Deborah Hawkins | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Adrian Michael Toms | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Brenda Haynes | Ymddiriedolwr | 27 June 2020 |
|
|
||||
PATRICIA SELTON | Ymddiriedolwr | 27 February 2017 |
|
|
||||
VIOLET MAUREEN BALDWIN | Ymddiriedolwr | 27 February 2009 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.