Hanes ariannol GURSEVA

Rhif yr elusen: 1166849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.82k £31.14k £25.46k £19.23k £42.44k
Cyfanswm gwariant £2.37k £30.41k £15.53k £14.59k £15.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £9.62k N/A N/A £12.07k