Ymddiriedolwyr BOXMOOR AND WARNERS END NEIGHBOURHOOD ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1165570

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGARET ELIZABETH COXAGE | Cadeirydd | 15 February 2016 |
|
|
||||
Sheila Anne Norton | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Karen Lloyd | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Nigel Durrant | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Sharon Ann Elliot | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Alan Dickson | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|
||||
YVONNE POTTINGER | Ymddiriedolwr | 02 November 2017 |
|
|
||||
RONALD DAVID COXAGE | Ymddiriedolwr | 15 February 2016 |
|
|
||||
Angela Antrobus | Ymddiriedolwr | 15 February 2016 |
|
|
||||
Fiona Guest | Ymddiriedolwr | 15 February 2016 |
|
|
||||
GRAEME ELLIOT | Ymddiriedolwr | 15 February 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.