Hanes ariannol COMMUNITY FRIENDS OF MALTON, NORTON AND DISTRICT HOSPITAL

Rhif yr elusen: 506802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £99.39k £65.01k £99.81k £80.42k £216.66k
Cyfanswm gwariant £206.99k £82.04k £118.62k £102.21k £115.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k N/A N/A N/A N/A