Hanes ariannol HALSTEAD PREP PARENT TEACHERS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1163609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (216 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 10/09/2019 10/09/2020 10/09/2021 10/09/2022 10/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £14.73k £13.59k £5.70k £10.34k £13.98k
Cyfanswm gwariant £21.79k £18.88k £4.96k £9.22k £9.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A