Hanes ariannol FAWDON COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 506926
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £92.03k £99.31k £117.76k £35.98k £94.45k
Cyfanswm gwariant £107.60k £107.78k £120.55k £70.35k £73.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A