Ymddiriedolwyr WIMBLEDON COMMUNITY ORCHESTRA

Rhif yr elusen: 1164159
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Robin Anthony Blech Ymddiriedolwr 19 October 2024
Dim ar gofnod
Judith Brown Ymddiriedolwr 28 October 2023
Dim ar gofnod
Fiona Margaret Wing Ymddiriedolwr 28 October 2023
Dim ar gofnod
Rebekah Josephine Peveril Sturge Ymddiriedolwr 20 November 2021
Dim ar gofnod
Mala Saye Ymddiriedolwr 20 October 2018
Dim ar gofnod
Tracy Sterlini Ymddiriedolwr 20 October 2018
Dim ar gofnod
Simon Nicholas Hillson MA LLM AKC Ymddiriedolwr 20 October 2018
Dim ar gofnod
Dr David Bradshaw Ymddiriedolwr 01 October 2016
Dim ar gofnod