Ymddiriedolwyr THE ORDER OF MALTA VOLUNTEERS
Rhif yr elusen: 1164242

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Hugo Monteath Whyte | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Rev stephen alexander morrison | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
marina louise newland | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
siobhan elizabeth devonald smith | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
ROBERT HENRY D'EWES COKE | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
TABITHA BRENNINKMEIJER | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
Alexander Puyo Perry | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
edward robert pease | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
James Pavey | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
EMILY JEAN MARY VAN LIER | Ymddiriedolwr | 10 May 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.