ymddiriedolwyr LOVER COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1164291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICK GIBBS | Cadeirydd | 04 March 2019 |
|
|
||||
Graham Lee | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Elaine Clarke | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Alison Clarke | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Robert Peter Easton | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
Peter Harper | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
Dave Charles | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||
Graham Budworth | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||
Marlene Louise Duggans | Ymddiriedolwr | 04 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.