Hanes ariannol RYE COMMUNITY SHOP

Rhif yr elusen: 1165854
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £48.25k £57.63k £62.85k £30.52k £2
Cyfanswm gwariant £29.84k £53.25k £55.80k £20.67k £66.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A £10.00k N/A