Ymddiriedolwyr ASHFORD COMMUNITY CHURCH

Rhif yr elusen: 1165151
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
BRIAN HENRY CARTER Cadeirydd 13 June 2023
Dim ar gofnod
Afolorunsho Oladipupo Fatola Ymddiriedolwr 26 February 2024
Dim ar gofnod
Oleksandr Trokhymenko Ymddiriedolwr 26 February 2024
Dim ar gofnod
Miriam Mouncher Ymddiriedolwr 13 June 2023
Dim ar gofnod
Susanne Trokhymenko Ymddiriedolwr 13 June 2023
Dim ar gofnod
Christopher Mark Hill Ymddiriedolwr 05 July 2022
Dim ar gofnod
Gill Adsett Ymddiriedolwr 30 June 2018
Dim ar gofnod
ERNEST MICHAEL BATE M.A., M.SC Ymddiriedolwr 13 December 2015
Dim ar gofnod
MAUREEN HULBERT B.A.HONS Ymddiriedolwr 13 December 2015
Dim ar gofnod