ymddiriedolwyr LINCOLNSHIRE TRAVELLER INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1165767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER ALLEN-WILLIAMS | Cadeirydd | 05 November 2010 |
|
|
||||
Emily Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Amanda Blakey | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Sharon Bower | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Pearl Freestone | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Carol Taylor | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Peter Dawson | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||
Liza Jane Smith | Ymddiriedolwr | 12 July 2019 |
|
|
||||
Lisa Wilson | Ymddiriedolwr | 26 June 2015 |
|
|
||||
LEE EVANS | Ymddiriedolwr | 03 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.