Ymddiriedolwyr BURY HEBREW CONGREGATION
Rhif yr elusen: 1165261

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 184 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN MYER FRICS,JP | Cadeirydd | 18 May 2015 |
|
|
||||
Howard Levy | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||
MAURICE COWAN | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
AUBREY TAYLOR | Ymddiriedolwr | 24 November 2014 |
|
|
||||
SUSAN JOSEPH | Ymddiriedolwr | 07 April 2014 |
|
|
||||
STUART KAY | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
||||
IAN JOSEPH | Ymddiriedolwr | 02 June 2010 |
|
|
||||
Mordechai Shayovitz | Ymddiriedolwr | 01 January 2010 |
|
|
||||
HARVEY KAYE | Ymddiriedolwr | 01 June 2002 |
|
|
||||
ALAN PADWELL | Ymddiriedolwr | 01 June 2000 |
|
|
||||
ANITA ISAACSON | Ymddiriedolwr | 01 June 2000 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.