Hanes ariannol THE CLARA C LUCAS BEQUEST

Rhif yr elusen: 507230
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £659 £656 £496 £557 £542
Cyfanswm gwariant £120 £120 £120 £120 £180
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A